LA ESQUINA BPV SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Postas, 10
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA ESQUINA BPV SL
CIF B86838778
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 10/10/2013
Nombres Anteriores
- JAMONES Y VINOS FAMILIA IBERICA 1965 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA ESQUINA BPV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ESQUINA BPV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berno Massimiliano | Liquidador Solidario | 10/01/2019 | 10/01/2019 |
Berno Massimiliano | Administrador Solidario | 27/08/2014 | 10/01/2019 |
Patiño Mitjans Beltran | Liquidador Solidario | 10/01/2019 | 10/01/2019 |
Patiño Mitjans Beltran | Administrador Solidario | 27/08/2014 | 10/01/2019 |
Exposito Martin Guillermo-felix | Administrador Unico | 23/10/2013 | 27/08/2014 |
ACTOS BORME DE LA ESQUINA BPV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 76, S 8, H M 567805, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 76, S 8, H M 567805, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 76, S 8, H M 567805, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 76, S 8, H M 567805, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- C/ DE LAS POSTAS 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- LA ESQUINA BPV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 75, S 8, H M 567805, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28