LA CUPULA DE LAS ARENAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Espanya, S/N
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LA CUPULA DE LAS ARENAS SL
CIF B65425654
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 14/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA CUPULA DE LAS ARENAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CUPULA DE LAS ARENAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flaque Sancho Alejandro | Apoderado | 01/04/2011 | 16/09/2016 |
Monge Arroyo Oscar | Apoderado | 01/04/2011 | 16/09/2016 |
Pardo Ibañez Borja | Administrador Concursal | 11/12/2013 | 16/09/2016 |
INVESTOMA QGAT SL | Administrador Unico | 13/09/2012 | 07/02/2014 |
Monge Arroyo Oscar | REPR.143 RRM | 13/09/2012 | 07/02/2014 |
Diaz Cubero Juan Miguel | Apoderado | 09/09/2011 | 09/11/2012 |
Monge Arroyo Oscar | Administrador Unico | 09/09/2011 | 13/09/2012 |
Flaque Sancho Alejandro | Administrador Mancomunado | 25/03/2011 | 09/09/2011 |
Monge Arroyo Oscar | Administrador Mancomunado | 25/03/2011 | 09/09/2011 |
Flaque Sancho Alejandro | Administrador Solidario | 10/12/2010 | 25/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA CUPULA DE LAS ARENAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 134, S 8, H B 405302, I/A 14 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 408/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/07/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 134, S 8, H B 405302, I/A 14 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 408/2013, AUTO FIRME DE FECHA 29/04/2014,POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 31, S 8, H B 405302, I/A 13 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 31, S 8, H B 405302, I/A 12 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 408/2013, AUTO FIRME DE FECHA 08/11/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 31, S 8, H B 405302, I/A 12 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 31, S 8, H B 405302, I/A 12 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 408/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 30, S 8, H B 405302, I/A 11 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 30, S 8, H B 405302, I/A 11 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 29, S 8, H B 405302, I/A 10 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42242 , F 29, S 8, H B 405302, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08