LA CORNISA DEL RIO REAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 81
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA CORNISA DEL RIO REAL SA
CIF A82690496
Capital Social 63299.46 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA CORNISA DEL RIO REAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CORNISA DEL RIO REAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO SA | Liquidador | 29/09/2020 | 29/09/2020 |
Blazquez Franco Virginia | Apoderado Mancomunado | 13/04/2018 | 29/09/2020 |
Blazquez Franco Virginia | Consejero | 29/08/2018 | 29/09/2020 |
CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL | Consejero | 18/09/2013 | 29/09/2020 |
Conde Saro Luis | Representante | 15/07/2009 | 29/09/2020 |
Conde Saro Luis | Apoderado Mancomunado | 22/06/2015 | 29/09/2020 |
Hernandez Sainz Marco Antonio | Consejero | 18/09/2013 | 29/09/2020 |
Hernandez Sainz Marco Antonio | Apoderado Mancomunado | 22/06/2015 | 29/09/2020 |
Pascual Martinez Ricardo | Consejero | 18/09/2013 | 29/09/2020 |
Pascual Martinez Ricardo | Apoderado Mancomunado | 22/06/2015 | 29/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA CORNISA DEL RIO REAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 27, S 8, H M 259594, I/A 25 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 27, S 8, H M 259594, I/A 25 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 27, S 8, H M 259594, I/A 25 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 27, S 8, H M 259594, I/A 25 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Capital Anterior: | 2.554.585,35 | Euros |
Disminución de capital | 2.491.285,89 | Euros |
Capital Actual: | 63.299,46 | Euros |
Porcentaje: | 97,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 26, S 8, H M 259594, I/A 24 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Capital Anterior: | 2.943.424,89 | Euros |
Disminución de capital | 388.839,54 | Euros |
Capital Actual: | 2.554.585,35 | Euros |
Porcentaje: | 13,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 25, S 8, H M 259594, I/A 23 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
- C/ SERRANO 81 6º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15452 , F 220, S 8, H M 259594, I/A 22 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15452 , F 220, S 8, H M 259594, I/A 21 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15452 , F 220, S 8, H M 259594, I/A 21 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15452 , F 219, S 8, H M 259594, I/A 20 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28