LA COLECCION GRAFICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Les Corts, 20
Código Postal 08349
Municipio Cabrera de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA COLECCION GRAFICA SL
CIF B65708547
Capital Social 55000.0 Euros
Actividad Actividades de diseño especializado
Fecha de Constitución 04/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA COLECCION GRAFICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA COLECCION GRAFICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Aparicio Hector | Liquidador | 17/03/2021 | 06/05/2022 |
Cano Aparicio Raul | Apoderado Solidario | 16/02/2017 | 06/05/2022 |
Cano Aparicio Raul | Apoderado Solidario | 19/07/2018 | 06/05/2022 |
Cano Aparicio Hector | Administrador Unico | 16/02/2017 | 17/03/2021 |
Cano Aparicio Raul | Administrador Unico | 05/01/2012 | 16/02/2017 |
ACTOS BORME DE LA COLECCION GRAFICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 12, S 8, H B 419511, I/A 9 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 12, S 8, H B 419511, I/A 9 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO SOCIO UNICO: HECTOR CANO APARICIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 11, S 8, H B 419511, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 11, S 8, H B 419511, I/A 7 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 11, S 8, H B 419511, I/A 7 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 11, S 8, H B 419511, I/A 7 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 11, S 8, H B 419511, I/A 6 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 152, S 8, H B 419511, I/A 5 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO "LES EDITIONS CREATIVES SRL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 152, S 8, H B 419511, I/A 4 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 152, S 8, H B 419511, I/A 4 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08