LA COCOLERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Santa Barbara, 26
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA COCOLERIA SL
CIF B12955902
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 12/08/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA COCOLERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA COCOLERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaguer Pi Nuria Maria | Liquidador | 24/07/2020 | 24/07/2020 |
Balaguer Pi Nuria Maria | Administrador Unico | 03/04/2019 | 24/07/2020 |
Balaguer Pi Nuria Maria | Administrador Solidario | 18/08/2015 | 03/04/2019 |
Luengo Tortosa Jenifer | Administrador Solidario | 18/08/2015 | 03/04/2019 |
Citores Gimeno Patricia Laura | Administrador Solidario | 18/08/2015 | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE LA COCOLERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 4 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 4 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 4 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 4 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 3 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 3 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 3 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 212, S 8, H CS 37940, I/A 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-8-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 211, S 8, H CS 37940, I/A 1 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-12
Dirección:C/ SANTA BARBARA 26 (VILLARREAL)
Comienzo de operaciones:12/08/15
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de todo tipo de servicios relacionados con la hostelería y restauración. La explotación de cualquier clase de establecimiento de hostelería, tanto bar, cafetería, pub, restaurante discoteca, sala de espectáculos y quiosco- bar, así como la prestación de servicios de catering, tanto a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 211, S 8, H CS 37940, I/A 1 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-12