LA CIRUELA ROSADA SRL - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA DE LA CARLOTA Bl.1 - BAJO 3, 41006
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social LA CIRUELA ROSADA SRL
CIF B91717678
Actividad Otros cultivos no perennes
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA CIRUELA ROSADA SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CIRUELA ROSADA SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agredano Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Aparicio Caraballo Sergio | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Castellanos Rodriguez Sergio | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Dominguez Luna Esperanza | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Gamez Garrido Cristobal Carlos | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Gomez Gomez Juan Gregorio | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Gomez Luna Rosa Maria | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Gonzalez Vazquez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Lopez Garcia Juan De Dios | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 20/11/2020 |
Lopez Garcia Juan De Dios | Liquidador Mancomunado | 20/11/2020 | 20/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA CIRUELA ROSADA SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 0 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 0 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Administrador Mancomunado
- Agredano Rodriguez Antonio
- Aparicio Caraballo Sergio
- Castellanos Rodriguez Sergio
- Dominguez Luna Esperanza
- Gamez Garrido Cristobal Carlos
- Gomez Gomez Juan Gregorio
- Gomez Luna Rosa Maria
- Gonzalez Vazquez Jose Luis
- Lopez Garcia Juan De Dios
- Luna Fernandez Miguel
- Maya Conejo Francisco Jesus
- Nocete Fernandez Enrique
- Pavon Rodriguez Domingo
- Roman Gonzalez Antonio
- Rosso Mateos Maria Angeles
- Salazar Vargas Carmen
- Salguero Rosso Manuel
- Solano Galan Julio
- Tadeo Martinez Enrique
- Vallejo Leon Alvaro
- Vallejo Leon Patricia
- Vazquez Gonzalez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 5 0 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 3 b (01/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-94-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-41
- PLAZA DE LA CARLOTA Bl.1 - BAJO 3, 41006 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 4º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 53, S 8, H SE 77497, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-41