LA CASA A 1960 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 20
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social LA CASA A 1960 SL
CIF B95702924
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 13/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA CASA A 1960 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CASA A 1960 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcorta Estebanez Andoni | Apoderado | 04/12/2012 | 16/01/2023 |
Alcorta Estebanez Andoni | Administrador Unico | 07/07/2014 | 16/01/2023 |
Alcorta Estebanez Andoni | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Alcorta Moreno Jose Antonio | Apoderado | 07/07/2014 | 16/01/2023 |
Alcorta Moreno Jose Antonio | Administrador Unico | 19/11/2012 | 07/07/2014 |
ACTOS BORME DE LA CASA A 1960 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 89, S 8, H BI 61196, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 89, S 8, H BI 61196, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 89, S 8, H BI 61196, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 89, S 8, H BI 61196, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 88, S 8, H BI 61196, I/A 4 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
- C/ MAYOR 20 BIS 1º DR (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 88, S 8, H BI 61196, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
- DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA. ORGANIZACION DE TODO TIPO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 88, S 8, H BI 61196, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 88, S 8, H BI 61196, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 88, S 8, H BI 61196, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 87, S 8, H BI 61196, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48