LA CAPELLANIA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Flota de Indias, 18
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA CAPELLANIA INVERSIONES SL
CIF B90188509
Capital Social 6092160.0 Euros
Actividad Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
Fecha de Constitución 20/02/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Perez Peña Rafael
VINCULACIONES DE LA CAPELLANIA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CAPELLANIA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Vial Gonzalez Barba Enrique | Apoderado Mancomunado | 27/08/2015 | 18/06/2018 |
Fernandez Vial Gonzalez Barba Joaquin | Apoderado Solidario | 27/08/2015 | 18/06/2018 |
Fernandez Vial Gonzalez Barba Joaquin | Apoderado Mancomunado | 27/08/2015 | 18/06/2018 |
Perez Peña Rafael | Auditor | 24/05/2017 | 18/06/2018 |
Pumar Lopez Jose Manuel | Liquidador Unico | 25/04/2018 | 18/06/2018 |
Villanueva Corrales Maria Josefa | Apoderado | 20/08/2015 | 18/06/2018 |
Dominguez Plata Manuel Ignacio | Consejero | 29/04/2015 | 25/04/2018 |
Dominguez Plata Manuel Ignacio | Secretario | 05/01/2018 | 25/04/2018 |
ENFEVI INVERSIONES SL | Consejero | 29/04/2015 | 25/04/2018 |
FERVILTA SL | Presidente | 29/04/2015 | 25/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA CAPELLANIA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 13 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 13 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 12 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 12 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 12 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 12 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 11 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 22, S 8, H SE104343, I/A 11 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-41
- La Sociedad "ENFEVI INVERSIONES S.L."-NIF B91198432,en virtud de acuerdo unánime de la junta general extraordinaria universal,el día 31 de julio de 2017,DESIGNA en sustitución de Da Rosina Antonia Montes Agustí como persona física a DON JOAQUIN FERNANDEZ-VIAL GONZALEZ-BARBA-NIF 28526042Q.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 21, S 8, H SE104343, I/A 10 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 21, S 8, H SE104343, I/A 8 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-41