LA CANTERA JAEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Adarves Bajos, 2
Código Postal 23001
Municipio Jaén
Provincia Jaén
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA CANTERA JAEN SL
CIF B23698673
Capital Social 32000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 13/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA CANTERA JAEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CANTERA JAEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montes Montoro Maria Del Carmen | Liquidador | 27/02/2019 | 10/04/2019 |
Montes Montoro Maria Del Carmen | Administrador Unico | 01/06/2017 | 27/02/2019 |
Sanchez Tejada Gonzalo | Administrador Unico | 22/10/2013 | 01/06/2017 |
Pina Hernandez Deseada | Administrador Unico | 26/06/2012 | 22/10/2013 |
ACTOS BORME DE LA CANTERA JAEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 55, S 8, H J 19319, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 54, S 8, H J 19319, I/A B (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 54, S 8, H J 19319, I/A 2 A (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-23
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 28.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 32.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 46,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 54, S 8, H J 19319, I/A 2 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 54, S 8, H J 19319, I/A 2 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-23