LA CAMARITA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 126
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA CAMARITA SL
CIF B86263423
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 18/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario GIGANTES DEL BASKET SL
VINCULACIONES DE LA CAMARITA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA CAMARITA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIGANTES DEL BASKET SL | Socio Unico | 03/03/2014 | 22/12/2020 |
Gomez Camarero Ignacio-felix | Administrador Unico | 12/12/2016 | 22/12/2020 |
Ortiz Uribarri Jose Luis | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Nanclares Escudero Cesar | Administrador Unico | 15/01/2014 | 12/12/2016 |
Nanclares Escudero Cesar | Administrador Solidario | 19/07/2011 | 15/01/2014 |
Ramirez Piñar Fabian | Administrador Solidario | 07/12/2012 | 15/01/2014 |
Moreno Ruiz Jose Javier | Administrador Solidario | 19/07/2011 | 07/12/2012 |
ACTOS BORME DE LA CAMARITA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 122, S 8, H M 522711, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 122, S 8, H M 522711, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 122, S 8, H M 522711, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 122, S 8, H M 522711, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- C/ VELAZQUEZ 126 - 6º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
- C/ MIGUEL YUSTE, 16 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 121, S 8, H M 522711, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28