LA AVEJU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 35
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LA AVEJU SL
CIF B83860924
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/12/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pedros Riasol Josep
Propietario HARINERA LA META SA
VINCULACIONES DE LA AVEJU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA AVEJU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Rius Sebastia | Consejero | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
Balague Serra Jose Maria | Consejero Delegado | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
Balague Serra Jose Maria | Consejero | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
HARINERA LA META SA | Socio Unico | 18/03/2010 | 18/01/2011 |
Pedros Riasol Josep | Presidente | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
Pedros Riasol Josep | Consejero | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
Rebes Gonzalez-nandin Bonaventura | Secretario No Consejero | 10/11/2009 | 18/01/2011 |
Arroyo Ordoñez Jesus Jeronimo | Administrador Solidario | 10/11/2009 | |
Velasco Calderon Bernardo | Administrador Solidario | 10/11/2009 |
ACTOS BORME DE LA AVEJU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 176, S 8, H M 343937, I/A 6 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 176, S 8, H M 343937, I/A 6 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- QUEDAN CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE ESTA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "LA PALENTINA SA", DOMICILIADA EN VILLALOBON, PALENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 176, S 8, H M 343937, I/A 6 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
- POR ACUERDO DEL ACCIONISTA UNICO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2010, LA SOCIEDAD HA ACORDADO SU FUSION, QUEDANDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "LA PALENTINA SA".DOMICILIADA EN PALENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 176, S 8, H M 343937, I/A 5-M (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 175, S 8, H M 343937, I/A 5 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Se han refundido totalmente los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 173, S 8, H M 343937, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 173, S 8, H M 343937, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19576 , F 173, S 8, H M 343937, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28