LA ALEGRIA TOLEDANA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Juan de Mariana, 113
Código Postal 45534
Municipio La Mata
Provincia Toledo
Razón Social LA ALEGRIA TOLEDANA SA
CIF A45017068
Capital Social 1141350.0 Euros
Actividad Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA ALEGRIA TOLEDANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ALEGRIA TOLEDANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dos Santos Goncalves Carlos Manuel | Administrador Unico | 10/03/2011 | 25/02/2021 |
Dos Santos Goncalves Carlos Manuel | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Saez Escudero Alvaro | Apoderado | 09/05/2011 | 25/02/2021 |
Dos Santos Goncalves Carlos Manuel | Socio Unico | 10/03/2011 | 20/10/2011 |
Martin Muñoz Eduardo | Administrador Solidario | 10/03/2011 | |
Martin Muñoz Jesus | Administrador Solidario | 10/03/2011 |
ACTOS BORME DE LA ALEGRIA TOLEDANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 15 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 15 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 15 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 15 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 14 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-230-45
Capital Anterior: | 1.046.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 95.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.141.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 13 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-45
- C/ PADRE JUAN DE MARIANA 113 (MATA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 12 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-45
Capital Anterior: | 816.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 230.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.046.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 12 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 132, S 8, H TO 6077, I/A 12 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-45