LA ACTUAL CITRUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pais Valencia, 4
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA ACTUAL CITRUS SL
CIF B42524249
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 11/08/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Catala Garrido Francisco Pablo
VINCULACIONES DE LA ACTUAL CITRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ACTUAL CITRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Fornes Luis | Apoderado | 30/10/2017 | 19/02/2019 |
Catala Garrido Francisco Pablo | Socio Unico | 22/08/2017 | 19/02/2019 |
Catala Garrido Francisco Pablo | Administrador Unico | 22/08/2017 | 19/02/2019 |
Catala Garrido Francisco Pablo | Liquidador | 19/02/2019 | 19/02/2019 |
ACTOS BORME DE LA ACTUAL CITRUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 165, S 8, H A 156439, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 165, S 8, H A 156439, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 165, S 8, H A 156439, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 165, S 8, H A 156439, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 164, S 8, H A 156439, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 163, S 8, H A 156439, I/A 1 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 163, S 8, H A 156439, I/A 1 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Dirección:PLAZA DEL PAIS VALENCIA 4 (ONDARA)
Comienzo de operaciones:11/08/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor, no especializado de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Comercio al por mayor y menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 163, S 8, H A 156439, I/A 1 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03