L CAPITAL EQUITY ADVISORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 1
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social L CAPITAL EQUITY ADVISORS SL
CIF B85296275
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/01/2008
Página Web www.lcapital.eu
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE L CAPITAL EQUITY ADVISORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L CAPITAL EQUITY ADVISORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babecki Campuzano Julio | Apoderado Mancomunado | 29/06/2012 | 10/01/2017 |
Borrue Fernandez Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2012 | 10/01/2017 |
Rodrigo Gil Eloy | Liquidador | 16/11/2016 | 10/01/2017 |
Serrano Muñoz Manuel | Liquidador | 19/09/2016 | 16/11/2016 |
Babecki Campuzano Julio | Secretario | 14/06/2013 | 19/09/2016 |
Desbois Nicolas Vincent | Consejero | 05/07/2016 | 19/09/2016 |
Morey Jaume Jaime | Vicesecretario No Consejero | 29/06/2012 | 19/09/2016 |
Serrano Muñoz Manuel | Presidente | 16/09/2013 | 19/09/2016 |
Serrano Muñoz Manuel | Consejero | 16/09/2013 | 19/09/2016 |
Velasco Eduardo Salvador | Consejero | 30/08/2013 | 19/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE L CAPITAL EQUITY ADVISORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 13 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 13 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 12 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 12 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 135, S 8, H M 453200, I/A 12 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 134, S 8, H M 453200, I/A 11 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 134, S 8, H M 453200, I/A 11 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 134, S 8, H M 453200, I/A 10 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25164 , F 134, S 8, H M 453200, I/A 9 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28