L C M SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ventura Moron, 2
Código Postal 11201
Municipio Algeciras
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social L C M SL
CIF B11037132
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE L C M SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L C M SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrebola Gil Francisco Jose Manuel | Administrador Solidario | 10/02/2021 | |
Arrebola Ortiz Francisco Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2019 | 10/02/2021 |
Blanco Gonzalez Victoria Marina | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2019 | 10/02/2021 |
Blanco Mateos Eulogio | Administrador Solidario | 10/02/2021 |
ACTOS BORME DE L C M SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 62, S 8, H CA 4908, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 62, S 8, H CA 4908, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 62, S 8, H CA 4908, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 61, S 8, H CA 4908, I/A 7 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-11
- C/ VENTURA MORON 2-A BAJO (ALGECIRAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 61, S 8, H CA 4908, I/A 6 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-11