L BUGALLO SL - EXTINGUIDA
Razón Social L BUGALLO SL
CIF B15170095
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE L BUGALLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L BUGALLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Bugallo Antonio | Administrador Solidario | 29/07/2022 | 18/12/2023 |
Lopez Garcia Marta Maria | Administrador Solidario | 29/07/2022 | 18/12/2023 |
Lopez Bugallo Antonio | Administrador Unico | 29/07/2022 |
ACTOS BORME DE L BUGALLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 7 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 7 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 7 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-15
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Funcionamiento Junta General.-. 18. Organización de la administración de la sociedad.-. 18 BIS. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 64, S 8, H C 385, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15