L'ACTIVA RESTAURACIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Theolongo Bacchio, 5
Código Postal 17300
Municipio Blanes
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social L'ACTIVA RESTAURACIO SL
Capital Social 307980.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario PANIFICADORA FIGUERENSE SL
VINCULACIONES DE L'ACTIVA RESTAURACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L'ACTIVA RESTAURACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIFICADORA FIGUERENSE SL | Liquidador | 10/04/2019 | 10/04/2019 |
PANIFICADORA FIGUERENSE SL | Administrador Unico | 26/10/2017 | 10/04/2019 |
PANIFICADORA FIGUERENSE SL | Socio Unico | 27/10/2017 | 10/04/2019 |
Enrique Monegal Granados | Apoderado | 26/10/2017 | 19/10/2018 |
FINDESCO SL | Administrador Unico | 26/10/2017 |
ACTOS BORME DE L'ACTIVA RESTAURACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 13 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 13 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 13 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 13 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 12 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-17
Capital Anterior: | 233.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 74.080,00 | Euros |
Capital Actual: | 307.980,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 11 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 21, S 8, H GI 36424, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 180, S 8, H GI 36424, I/A 9 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 180, S 8, H GI 36424, I/A 8 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 180, S 8, H GI 36424, I/A 8 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-17