KYMKAL 2006 SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Pineta, 13
Código Postal 50410
Municipio Cuarte de Huerva
Provincia Zaragoza
Razón Social KYMKAL 2006 SL
CIF B99137028
Capital Social 3425000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 20/11/2006
Teléfono 97 637 21 02
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KYMKAL 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KYMKAL 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRO Y LLIMA SLP | Administrador Concursal | 13/09/2022 |
ACTOS BORME DE KYMKAL 2006 SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 15 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:KYMKAL 2006 SL
Nif:B99137028
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:NAVARRO Y LLIMA SLP
Juzgado:JUZGDO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:LORENA-MARIA GONZALVEZ ARANJUELA VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:295/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3468
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-42770
Inscripción:
15
Fecha Inscripción13/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 15 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:KYMKAL 2006 SL
Nif:B99137028
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMAN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, CESE DEL ADMINISTRADOR UNICO y EL CESE Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL CON SU ACEPTACION
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:295/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3468
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-42770
Inscripción:
15
Fecha Inscripción13/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 15 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 15 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediante copia autorizada del acta notarial de Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 14 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-50
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2018 mediante copia autorizada del acta notarial de Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 14 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-50
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2017 mediante copia autorizada del acta notarial de Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 89, S 8, H Z 42770, I/A 14 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-50
- C/ PINETA 13 - POLIGONO VALDECONSEJO (CUARTE DE HUERVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 88, S 8, H Z 42770, I/A 13 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 88, S 8, H Z 42770, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 88, S 8, H Z 42770, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-50