KUIKINMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE SOMOSIERRA 22 - EDIFICIO C, NAVE 1
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social KUIKINMO SL
CIF B87984373
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/12/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KUIKINMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUIKINMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Perez Jose Antonio | Consejero | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Andres Perez Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Copa Fernandez Jose Pablo | Consejero | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Copa Fernandez Jose Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Copa Fernandez Jose Pablo | Secretario | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Diaz Calvo Carlos Guillermo | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Diaz Calvo Carlos Guillermo | Consejero | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Diaz Calvo Carlos Guillermo | Liquidador | 24/05/2022 | 24/05/2022 |
Diaz Calvo Francisco Jose | Consejero | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
Diaz Calvo Francisco Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2018 | 24/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KUIKINMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 154, S 8, H M 660603, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 154, S 8, H M 660603, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 154, S 8, H M 660603, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 154, S 8, H M 660603, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 151, S 8, H M 660603, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Dirección:AVDA DE SOMOSIERRA 22 - EDIFICIO C, NAVE 1 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:18/12/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: - "Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia". Otras actividades: - La promoción, construcción, rehabilitación, venta, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36938 , F 151, S 8, H M 660603, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28