KUCUA FRESH FOOD COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transversal 2, 55
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KUCUA FRESH FOOD COMPANY SL
CIF B65579286
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 26/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KUCUA FRESH FOOD COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUCUA FRESH FOOD COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber Bagan Blai | Apoderado | 10/11/2011 | 04/02/2019 |
Barber Bagan Blai | Apoderado | 06/03/2012 | 04/02/2019 |
Fruitos Falguera Joan | Liquidador | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Fruitos Falguera Juan | Administrador Solidario | 13/07/2015 | 04/02/2019 |
Fruitos Moncho Joan | Apoderado | 10/11/2011 | 04/02/2019 |
Fruitos Moncho Joan | Administrador Solidario | 13/07/2015 | 04/02/2019 |
Fruitos Moncho Joan | Apoderado | 06/03/2012 | 04/02/2019 |
Fruitos Moncho Joan | Liquidador | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Sanchez Cuadrado Mario Miguel | Apoderado | 10/11/2011 | 04/02/2019 |
Sanchez Cuadrado Mario Miguel | Apoderado | 06/03/2012 | 04/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KUCUA FRESH FOOD COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 10 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE AÑADIR A LA DENOMINACION SOCIAL LA MENCION "EN LIQUIDACION"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 10 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 10 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 10 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 9 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
- CL TRANSVERSAL,2,NUMERO 55 (MERCABARNA) (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 18, S 8, H B 411384, I/A 8 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: FRUITES MONTBUI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 17, S 8, H B 411384, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 17, S 8, H B 411384, I/A 6 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 17, S 8, H B 411384, I/A 6 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 17, S 8, H B 411384, I/A 5 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08