KUADRAT LLEVANT 2003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Europa, 8
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KUADRAT LLEVANT 2003 SL
CIF B63314223
Capital Social 1021000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/10/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KUADRAT LLEVANT 2003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUADRAT LLEVANT 2003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMUS INVEST CAT SL | Liquidador | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
DOMUS INVEST CAT SL | Administrador Unico | 28/04/2017 | 09/03/2021 |
Espallargas Pascual David | REPR.143 RRM | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Espallargas Pascual David | REPR.143 RRM | 28/04/2017 | 09/03/2021 |
DOMUS INVEST CAT SL | Administrador Solidario | 28/04/2017 | |
Huguet Salvat Jose Maria | REPR.143 RRM | 28/04/2017 | |
RESIDENCIAL TARRAGONA SL | Administrador Solidario | 28/04/2017 |
ACTOS BORME DE KUADRAT LLEVANT 2003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H B 276143, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H B 276143, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H B 276143, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H B 276143, I/A 7 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 177, S 8, H B 276143, I/A 7 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Capital Anterior: | 121.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.021.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 743,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36072 , F 176, S 8, H B 276143, I/A 6 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08