KTVEO EVENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 187
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KTVEO EVENTS SL
CIF B66224262
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KTVEO EVENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KTVEO EVENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brunetti Novella Ana Maria | Apoderado Solidario | 12/03/2014 | 23/12/2020 |
Sepulveda Cerrada Inmaculada | Administrador Unico | 04/03/2014 | 23/12/2020 |
Sepulveda Cerrada Inmaculada | Liquidador | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Poveda Martinez Griselda | Apoderado Solidario | 12/03/2014 | 20/05/2019 |
ACTOS BORME DE KTVEO EVENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 5 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
- CL NUMANCIA Num.187 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 4 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 84, S 8, H B 449342, I/A 2 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA INMACULADA SEPULVEDA CERRADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 83, S 8, H B 449342, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 83, S 8, H B 449342, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Dirección:CL ECUADOR Num.1 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/02/14
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:PROMOCION,Y ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVALES MUSICALES Y REPRESENTACION DE ARTISTAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44197 , F 83, S 8, H B 449342, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08