KTB KATE BERRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Errekatxu Kalea, 3
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KTB KATE BERRIA SL
CIF B20456232
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KTB KATE BERRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KTB KATE BERRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barros Perez De Ciriza Urko | Apoderado | 28/09/2011 | 17/12/2012 |
Martinez Gutierrez David | Liquidador | 17/12/2012 | 17/12/2012 |
Martinez Gutierrez David | Administrador Unico | 26/10/2009 | 17/12/2012 |
Iturrioz Zuazola Jose-maria | Apoderado | 06/06/2011 | |
Berridi De Quevedo Fernando | Administrador Unico | 26/10/2009 | |
Corchon Zamora Jesus-oscar | Apoderado | 16/09/2009 | |
Murillo Palmero Francisco Jose | Director Gerente | 16/09/2009 |
ACTOS BORME DE KTB KATE BERRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 75, S 8, H SS 7489, I/A 13 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 75, S 8, H SS 7489, I/A 13 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 75, S 8, H SS 7489, I/A 13 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 75, S 8, H SS 7489, I/A 13 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-219-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 168, S 8, H SS 7489, I/A 12 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 168, S 8, H SS 7489, I/A 11 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 168, S 8, H SS 7489, I/A 10 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 168, S 8, H SS 7489, I/A 10 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-20