KSB SERVICE SUCIBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Araba Kalea, 2
Código Postal 48180
Municipio Loiu
Provincia Bizkaia
Razón Social KSB SERVICE SUCIBA SL
CIF B95118105
Actividad Reparación de maquinaria
Página Web www.ksb.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario KSB AMVI SA
VINCULACIONES DE KSB SERVICE SUCIBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KSB SERVICE SUCIBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galardi Uribarri Maria | Apoderado | 05/06/2012 | 13/01/2016 |
KSB AMVI SA | Socio Unico | 22/07/2015 | 13/01/2016 |
Madariaga Bilbao David | Administrador Solidario | 02/05/2013 | 13/01/2016 |
Volker Guterl Matthias | Administrador Solidario | 24/07/2013 | 13/01/2016 |
Garcia Lopez Fermin | Administrador Solidario | 24/07/2013 | |
Busken Reinhard | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 02/05/2013 |
Diaz Lopez Itziar | Apoderado | 20/06/2012 | |
Garbati Gomez Paula | Apoderado Solidario | 20/06/2012 | |
Izaguirre Gomez Sharon | Apoderado Solidario | 20/06/2012 | |
Padro Rodriguez Antonio | Apoderado Solidario | 20/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KSB SERVICE SUCIBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/Acierr (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/Acierr (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/A 13 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
- C/ ARABA 2 - POLIGONO INDUSTRIAL ELOTXELERRI (LOIU)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/A 12 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/A 11 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 98, S 8, H BI 29243, I/A 11 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 97, S 8, H BI 29243, I/A 10 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 97, S 8, H BI 29243, I/A 10 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 97, S 8, H BI 29243, I/A 9 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 96, S 8, H BI 29243, I/A 8 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-48