KRYPTEIA CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KRYPTEIA CAPITAL SL
CIF B87369120
Capital Social 305871.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 11/09/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KRYPTEIA CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRYPTEIA CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Gonzalez Jacobo | Consejero | 19/10/2015 | 27/04/2022 |
Lozano Hurtado Arkaitz | Liquidador | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
Morcillo Alfaro Samuel | Consejero | 19/10/2015 | 27/04/2022 |
Romero Martinez Oscar Antonio | Secretario | 06/07/2020 | 27/04/2022 |
Romero Martinez Oscar Antonio | Consejero | 06/07/2020 | 27/04/2022 |
Romero Martinez Oscar Antonio | Consejero Delegado | 06/07/2020 | 27/04/2022 |
Gonzalez Fernandez Julian | Presidente | 25/05/2016 | 28/05/2021 |
Gonzalez Fernandez Julian | Consejero | 19/10/2015 | 28/05/2021 |
Cascallar Grande Angel | Secretario | 07/05/2020 | 06/07/2020 |
Cascallar Grande Angel | Consejero Delegado | 07/05/2020 | 06/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KRYPTEIA CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 126, S 8, H M 610886, I/A 7 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 126, S 8, H M 610886, I/A 7 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 126, S 8, H M 610886, I/A 7 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 126, S 8, H M 610886, I/A 7 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 126, S 8, H M 610886, I/A 6 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 125, S 8, H M 610886, I/A 5 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 125, S 8, H M 610886, I/A 5 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 95 - PISO 15 TORRE EUROPA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 125, S 8, H M 610886, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 125, S 8, H M 610886, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 125, S 8, H M 610886, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28