KROQUETEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vila Cinca, 3
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KROQUETEC SL
CIF B66482696
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 26/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KROQUETEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KROQUETEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateo Pelayo David | Apoderado Solidario | 06/08/2015 | 30/12/2016 |
Salvat Martinez Yolanda | Administrador Unico | 21/07/2015 | 30/12/2016 |
Salvat Martinez Yolanda | Liquidador | 30/12/2016 | 30/12/2016 |
ACTOS BORME DE KROQUETEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 117, S 8, H B 471418, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 117, S 8, H B 471418, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 117, S 8, H B 471418, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 116, S 8, H B 471418, I/A 2 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 114, S 8, H B 471418, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Dirección:CL VILA CINCA, 3 Y 5 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:26/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL SERVICIO DE RESTAURACION, CON PERSONAL PROPIO O AJENO, ELABORANDO COMIDAS EN SUS PROPIAS INSTALACIONES Y ADQUIRIENDO MATERIA PRIMA PARA SU ELABORACION, DESTINANDO SU VENTA EN ESTABLECIMIENTOS PROPIOS O AJENOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44923 , F 114, S 8, H B 471418, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08