KRONSA INTERNACIONAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KRONSA INTERNACIONAL SA
CIF A28254886
Actividad Preparación de terrenos
Página Web www.kronsa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Provenchere Daniel
Propietario RODIO KRONSA SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KRONSA INTERNACIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRONSA INTERNACIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/02/2009 | 15/06/2009 |
Provenchere Daniel | Presidente | 04/03/2009 | 15/06/2009 |
RODIO KRONSA SL | Socio Unico | 16/03/2009 | 15/06/2009 |
Tournemille Eric | Consejero | 04/03/2009 | 15/06/2009 |
Curto De La Mano Jose Maria | Presidente | 04/03/2009 | |
Curto De La Mano Jose Maria | Consejero | 04/03/2009 |
ACTOS BORME DE KRONSA INTERNACIONAL SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-133-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 202, S 8, H M 24679, I/A 105 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 202, S 8, H M 24679, I/A 105 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 201, S 8, H M 24679, I/A 104 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 201, S 8, H M 24679, I/A 103 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 201, S 8, H M 24679, I/A 103 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13608 , F 201, S 8, H M 24679, I/A 102 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28