KRONBAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 150
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KRONBAR SA
CIF A60201118
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KRONBAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRONBAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Val Catalan Jose Miguel | REPR.143 RRM | 25/10/2016 | 03/05/2019 |
Val Catalan Jose Miguel | REPR.143 RRM | 03/02/2012 | 03/05/2019 |
Val Catalan Jose Miguel | REPR.143 RRM | 03/05/2019 | 03/05/2019 |
ZARCOR SA | Administrador Unico | 25/10/2016 | 03/05/2019 |
ZARCOR SA | Liquidador | 03/05/2019 | 03/05/2019 |
ZARCOR SA | Administrador Unico | 03/02/2012 | 25/10/2016 |
Val Catalan Jose Miguel | Administrador Solidario | 03/02/2012 | |
Val Uson Javier | Administrador Solidario | 03/02/2012 |
ACTOS BORME DE KRONBAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 111, S 8, H B 85130, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 111, S 8, H B 85130, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 111, S 8, H B 85130, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 110, S 8, H B 85130, I/A 12 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 110, S 8, H B 85130, I/A 11 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25240 , F 110, S 8, H B 85130, I/A 11 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08