KRITIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 1
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social KRITIOS SL
CIF B60286291
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.kritios.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KRITIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRITIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiol Plans Jordi | REP.ADM.CONC | 23/06/2015 | 15/07/2020 |
RCD CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 23/06/2015 | 15/07/2020 |
ROUSAUD COSTAS DURAN CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 15/07/2020 | |
Ferrando Saumell Juan | Administrador Unico | 11/01/2012 | 22/09/2015 |
Campos Melich Juan Angel | Apoderado | 01/03/2013 | |
Anglada Zariquiey Jose Felix | Apoderado | 31/01/2013 | |
Campos Melich Juan | Administrador Unico | 11/01/2012 |
ACTOS BORME DE KRITIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 49, S 8, H B 89077, I/A 18 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 923/2014, AUTO FIRME DE FECHA 31/01/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 49, S 8, H B 89077, I/A 18 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 49, S 8, H B 89077, I/A 18 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 48, S 8, H B 89077, I/A 17 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 923/2014, AUTOS FIRMES DE FECHAS 02/03/2015: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 17/06/2015: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 48, S 8, H B 89077, I/A 17 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 48, S 8, H B 89077, I/A 17 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 923/2014, AUTO FIRME DE FECHA 07/11/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNATRIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 47, S 8, H B 89077, I/A 16 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 47, S 8, H B 89077, I/A 16 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 47, S 8, H B 89077, I/A 15 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25480 , F 47, S 8, H B 89077, I/A 14 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08