KRIPTON MUSIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 106
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KRIPTON MUSIC SL
CIF B82611757
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Juarez Fernandez Jose Miguel
VINCULACIONES DE KRIPTON MUSIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRIPTON MUSIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juarez Cottard Hugo | Apoderado | 09/03/2012 | 18/02/2013 |
Juarez Fernandez Jose Miguel | Administrador Unico | 23/12/2009 | 18/02/2013 |
Perez Laka Maria Teresa | Apoderado | 09/03/2012 | |
Alonso Seco Juan Miguel | Consejero | 23/12/2009 | |
Juarez Fernandez Jose Miguel | Presidente | 23/12/2009 | |
Juarez Fernandez Jose Miguel | Consejero Delegado | 23/12/2009 | |
Juarez Fernandez Jose Miguel | Consejero | 23/12/2009 | |
Perez Laka Maria Teresa | Secretario | 23/12/2009 | |
Perez Laka Maria Teresa | Consejero | 23/12/2009 |
ACTOS BORME DE KRIPTON MUSIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 12 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 12 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 11 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 10 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 9 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 9 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15233 , F 14, S 8, H M 255050, I/A 9 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28