KRAV MAGA ESPAÑA DOUIEB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Profesor Waksman, 14
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KRAV MAGA ESPAÑA DOUIEB SL
CIF B84669589
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/03/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alaiz Robles Carlos
VINCULACIONES DE KRAV MAGA ESPAÑA DOUIEB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRAV MAGA ESPAÑA DOUIEB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alaiz Robles Carlos | Socio Unico | 02/02/2011 | 11/08/2011 |
Alaiz Robles Carlos | Administrador Unico | 02/02/2011 | 11/08/2011 |
Alaiz Robles Carlos | Liquidador | 11/08/2011 | 11/08/2011 |
Alaiz Robles Carlos | Administrador Solidario | 02/02/2011 | |
Orozco Gonzalez Alejandro Tomas | Administrador Solidario | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE KRAV MAGA ESPAÑA DOUIEB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 54, S 8, H M 403608, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 54, S 8, H M 403608, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 54, S 8, H M 403608, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 54, S 8, H M 403608, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- C/ PROFESOR WAKSMAN 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 52, S 8, H M 403608, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 52, S 8, H M 403608, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 52, S 8, H M 403608, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 52, S 8, H M 403608, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22578 , F 52, S 8, H M 403608, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28