KRATOS SOFTWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angelita Cavero, 13
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KRATOS SOFTWARE SL
CIF B86640752
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 17/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KRATOS SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRATOS SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Alafont Antonio-juan | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Marin Alafont Antonio-juan | Administrador Unico | 02/01/2017 | 11/01/2021 |
Hernangomez Rueda Rodrigo | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 02/01/2017 |
Marin Alafont Antonio-juan | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 02/01/2017 |
Marin Alafont Antonio-juan | Administrador Unico | 08/02/2013 | 27/06/2013 |
ACTOS BORME DE KRATOS SOFTWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 145, S 8, H M 552230, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 144, S 8, H M 552230, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 144, S 8, H M 552230, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30689 , F 144, S 8, H M 552230, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28