KRAMAX PROJECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social PZ DE JOSEP MORAGUES,1, NAVE MINGUELL,PLANTA 3
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social KRAMAX PROJECT SL
CIF B66404633
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/11/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE KRAMAX PROJECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KRAMAX PROJECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Enrique Albert Jordi | REPR.143 RRM | 09/03/2015 | 17/02/2017 |
LSOLE BIOENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2017 | |
Perez Dies Santiago | REPR.143 RRM | 09/03/2015 | 17/02/2017 |
Sole Rico Daniel | Liquidador | 17/02/2017 | 17/02/2017 |
TERRA VALIS SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2015 | 17/02/2017 |
LSOLE BIOENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2015 | 03/02/2017 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 21/11/2014 | 09/03/2015 |
ACTOS BORME DE KRAMAX PROJECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 13, S 8, H B 459531, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 13, S 8, H B 459531, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 13, S 8, H B 459531, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
- LA PLANIFICACION,OBTENCION,PROYECCION,CONSTRUCCION,REHABILITACION,AMPLIACION,MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA DE CUALQUIER CLASE,ASI COMO LA REALIZACION DE TODO GENERO DE OPERACIONES .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 12, S 8, H B 459531, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
- PZ DE JOSEP MORAGUES,1, NAVE MINGUELL,PLANTA 3 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 12, S 8, H B 459531, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 12, S 8, H B 459531, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 12, S 8, H B 459531, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 11, S 8, H B 459531, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
Dirección:CL MARQUES DE MULHACEN Num.8 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 6810).ACTIVIDAD NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA CNAE 6810
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 11, S 8, H B 459531, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08