KORCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carabela, 24
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KORCE SA
CIF A28654317
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Página Web www.korce.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KORCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KORCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fornis Dominguez Jose Antonio | Liquidador | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
Fornis Dominguez Jose Antonio | Administrador Unico | 02/03/2012 | 11/04/2022 |
Carretero Martin Salvador | Administrador Mancomunado | 22/06/2009 | 02/03/2012 |
Fornis Dominguez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 22/06/2009 | 02/03/2012 |
Carretero Martin Salvador | Secretario | 22/06/2009 | |
Carretero Martin Salvador | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | |
Carretero Martin Salvador | Consejero | 22/06/2009 | |
Fornis Dominguez Jose Antonio | Presidente | 22/06/2009 | |
Fornis Dominguez Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | |
Fornis Dominguez Jose Antonio | Consejero | 22/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KORCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 151, S 8, H M 114799, I/A 17 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 151, S 8, H M 114799, I/A 17 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 151, S 8, H M 114799, I/A 17 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 151, S 8, H M 114799, I/A 17 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
- C/ CARABELA 24, - 5º-D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 150, S 8, H M 114799, I/A 16 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 150, S 8, H M 114799, I/A 15 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTICULOS 9, 11, 14,16 Y AÑADIDO CONTENIDO AL 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 149, S 8, H M 114799, I/A 14 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 149, S 8, H M 114799, I/A 14 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063 , F 149, S 8, H M 114799, I/A 14 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-28