KONFORTA FACTORY SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Sants Patrons, 22
Código Postal 46600
Municipio Alzira
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KONFORTA FACTORY SYSTEMS SL
CIF B98627599
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE KONFORTA FACTORY SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KONFORTA FACTORY SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian Renovell Silvia | Liquidador Solidario | 10/01/2018 | 10/01/2018 |
INTERACTIVE MOTION GRAPHICS SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 10/01/2018 |
Martin Ron Ivan | Administrador Mancomunado | 07/04/2014 | 10/01/2018 |
Martin Ron Ivan | Liquidador Solidario | 10/01/2018 | 10/01/2018 |
ACTOS BORME DE KONFORTA FACTORY SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 171, S 8, H V 159011, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 171, S 8, H V 159011, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 171, S 8, H V 159011, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 171, S 8, H V 159011, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 171, S 8, H V 159011, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
- Como consecuencia del fallecimiento de quien fuera la pers. física designada por la mercantil Adm. Mancomunada de la Sociedad, D. Alejandro Vila Benedito, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2014, se nombra como nueva persona física representante a Dª. SILVIA CEBRIAN RENOVELL, con DNI 44862144-T
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 170, S 8, H V 159011, I/A 1 M (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-46
- La persona física representante de la mercantil "INTERACTIVE MOTION GRAPHICS, S.L." administradora mancomunada de la Sociedad de esta Hoja es D.IVAN MARTIN RON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 170, S 8, H V 159011, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 170, S 8, H V 159011, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46
Dirección:AVDA SANTOS PATRONOS 22 1 1 (ALZIRA)
Comienzo de operaciones:01/04/14
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: La adquisición, promoción, construcción, rehabilitación, venta y explotación de toda clase de terrenos rústicos, urbanizables o no, edificios, viviendas, locales comerciales e industriales. CNAE: 2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes. Tales activid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 170, S 8, H V 159011, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46