KONECTANET COMERCIALIZACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KONECTANET COMERCIALIZACION SL
CIF B83750257
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 17/09/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KONECTA BTO SL
Propietario GRUPO KONECTANET SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KONECTANET COMERCIALIZACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KONECTANET COMERCIALIZACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Sierra Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2017 | 26/10/2020 |
Andersen Rosillo Beatriz | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 26/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado | 01/08/2017 | 26/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Representante | 20/01/2011 | 26/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 26/10/2020 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado | 15/01/2019 | 26/10/2020 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado | 07/03/2013 | 26/10/2020 |
Capurro Francesco | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 26/10/2020 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado | 09/07/2012 | 26/10/2020 |
Conchillo Armendariz Federico | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 26/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KONECTANET COMERCIALIZACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 221, S 8, H M 334324, I/A 53 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL AL HABER SIDO ABSORBIDA POR "UNIVERSAL SUPPORT SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 221, S 8, H M 334324, I/A 53 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 221, S 8, H M 334324, I/A 52 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 220, S 8, H M 334324, I/A 51 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 220, S 8, H M 334324, I/A 50 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 220, S 8, H M 334324, I/A 49 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 219, S 8, H M 334324, I/A 48 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 218, S 8, H M 334324, I/A 47 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
- C/ SERRANO Nº41, 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 218, S 8, H M 334324, I/A 46 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19111 , F 218, S 8, H M 334324, I/A 45 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28