KONECTA BROKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KONECTA BROKER SL
CIF B84227321
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 19/01/2005
VINCULACIONES DE KONECTA BROKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KONECTA BROKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Sierra Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2017 | 01/09/2017 |
Andersen Rosillo Beatriz | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 01/09/2017 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 01/09/2017 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado | 01/08/2017 | 01/09/2017 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Representante | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2017 | |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado | 01/09/2017 | |
Capurro Francesco | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 01/09/2017 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado | 28/09/2012 | 01/09/2017 |
Conchillo Armendariz Federico | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | 01/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KONECTA BROKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 71, S 8, H M 371469, I/A 38 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 71, S 8, H M 371469, I/A 38 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 71, S 8, H M 371469, I/A 38 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barrio Rivas Jesus Vidal
- Barrio Rivas Jesus Vidal
- Barrio Rivas Jesus Vidal
- Castel Hernandez Jaime Carlos
- Esteban Sanz Marta
- Galindo Sanchez David
- Garcia Gullon Enrique
- Lopez Jordan Pedro
- Marron Garcia Aurelio
- Moya Duran Maria Victoria
- Perea Gonzalez Fernando
- Queipo De Llano Argote Rosa
- Sanchez Orejon Marcos
- Serrano Ceballos Monica
- Ucar Ibarguchi Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 71, S 8, H M 371469, I/A 38 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 71, S 8, H M 371469, I/A 38 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 70, S 8, H M 371469, I/A 37 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- C/ PADILLA 17 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25245 , F 75, S 8, H M 371469, I/A 36 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25245 , F 75, S 8, H M 371469, I/A 35 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25245 , F 74, S 8, H M 371469, I/A 34 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25245 , F 73, S 8, H M 371469, I/A 33 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28