KONDA GRUPO ASESOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 67
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KONDA GRUPO ASESOR SL
CIF B64838147
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 02/04/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KONDA GRUPO ASESOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KONDA GRUPO ASESOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casamitjana Serraclara Lluis | Presidente | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
Casamitjana Serraclara Lluis | Consejero | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
Casamitjana Serraclara Lluis | Consejero Delegado | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
Delgado Navarro Fernando | Secretario No Consejero | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
Pineda Balaguer Anna | Consejero | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
Pineda Balaguer Anna | Apoderado | 23/12/2009 | 02/09/2013 |
San Jose Sorroche Ricard | Consejero | 10/12/2009 | 02/09/2013 |
San Jose Sorroche Ricardo | Apoderado | 23/12/2009 | 02/09/2013 |
Vicente Serraclara Maria | Liquidador | 02/09/2013 | 02/09/2013 |
Vicente Serraclara Maria | Apoderado | 23/12/2009 | 02/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KONDA GRUPO ASESOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 171, S 8, H B 367050, I/A 5 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 171, S 8, H B 367050, I/A 5 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 171, S 8, H B 367050, I/A 5 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- AV DIAGONAL Num.67 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 171, S 8, H B 367050, I/A 4 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 38, S 8, H B 367050, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
- CL BALMES Num.155 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 37, S 8, H B 367050, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 37, S 8, H B 367050, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08