KOMMDENT SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KOMMDENT SL
CIF B81346736
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KOMMDENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KOMMDENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanova De San Simon Juan Antonio | Apoderado | 18/12/2017 | 20/12/2018 |
Casanova De San Simon Maria Jose | Liquidador | 20/12/2018 | 20/12/2018 |
Casanova De San Simon Maria Jose | Administrador Unico | 19/12/2016 | 20/12/2018 |
Casanova San Simon Maria Jose | Consejero | 19/12/2016 | |
Rahms Casanova Hellmer Heinz | Presidente | 19/12/2016 | |
Rahms Casanova Hellmer Heinz | Consejero | 19/12/2016 | |
Valenzuela Marzo Jose Maria | Secretario | 19/12/2016 | |
Valenzuela Marzo Jose Maria | Consejero Delegado | 19/12/2016 | |
Valenzuela Marzo Jose Maria | Consejero | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE KOMMDENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36749 , F 85, S 8, H M 166545, I/A 10 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36749 , F 85, S 8, H M 166545, I/A 10 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36749 , F 85, S 8, H M 166545, I/A 10 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36749 , F 85, S 8, H M 166545, I/A 10 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10490 , F 45, S 8, H M 166545, I/A 9 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10490 , F 44, S 8, H M 166545, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 8º A 20º, AMBOS INCLUSIVE, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10490 , F 44, S 8, H M 166545, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10490 , F 44, S 8, H M 166545, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10490 , F 44, S 8, H M 166545, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28