KOHINOOR MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 329
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KOHINOOR MANAGEMENT SL
CIF B64367295
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 18/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KOHINOOR MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KOHINOOR MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldo Spagnoli | Presidente | 16/01/2009 | 30/10/2017 |
Aldo Spagnoli | Consejero | 16/01/2009 | 30/10/2017 |
Aldo Spagnoli | Consejero Delegado | 16/01/2009 | 30/10/2017 |
Aldo Spagnoli | Liquidador | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
Barro Calzada Jose | Consejero | 16/01/2009 | 30/10/2017 |
Emilia Borghi | Consejero | 16/01/2009 | 30/10/2017 |
Frias Corcuera Jose Antonio | Secretario No Consejero | 01/03/2010 | 30/10/2017 |
Domingo Perez Guillem | Secretario | 16/01/2009 | 01/03/2010 |
Domingo Perez Guillem | Consejero | 16/01/2009 | 01/03/2010 |
Aldo Spagnoli | Administrador Unico | 16/01/2009 |
ACTOS BORME DE KOHINOOR MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- DEPOSITADO CON EL NUMERO 1/11 DEL LEGAJO DE PROYECTOS DE TRASLADO DE DOMICILIO EL PROYECTO DE TRASLADO DE DOMICILO A MILAN DE LA SOCIEDAD "KOHINOOR MANAGEMENT SL" DOMICILIADA EN BARCELONA,CALLE CORSEGA,NUM 329,9-1,INSCRITA EN EL TOMO 39411,FOLIO 88,HOJA B 344476.LA INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONESDE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIOS Y ACREEDORES PODRA OBTENERSE,SIN GASTOS,EN LAS OFICINAS DE 08029 BARCELONA, AVENIDA DIAGONAL, 539, 2-2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 3 N (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 3 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 88, S 8, H B 344476, I/A 3 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 87, S 8, H B 344476, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08