KOC EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pizarro, 21
Código Postal 46190
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KOC EUROPE SL
CIF B97558407
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 21/02/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KOC EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KOC EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lizandra Bonet Pedro Jesus | Liquidador Unico | 28/05/2012 | 13/07/2015 |
Lizandra Bonet Pedro Jesus | Administrador Unico | 28/06/2011 | 28/05/2012 |
Alvarez Marti Maria Del Carmen | Administrador Unico | 28/06/2011 |
ACTOS BORME DE KOC EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 222, S 8, H V 103859, I/A 8 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 222, S 8, H V 103859, I/A 8 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 7 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 7 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 7 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 7 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
- C/ PIZARRO 21 BAJO (RIBA-ROJA DE TURIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 6 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 6 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118, L 5411, F 221, S 8, H V 103859, I/A 6 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-46