KNOCK TELECOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Seseña Nuevo, S/N
Código Postal 45224
Municipio Seseña
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social KNOCK TELECOM SL
CIF B45514940
Capital Social 770500.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.grupoormazabal.es
Nombres Anteriores
- KNOCK TELECOM SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único WIDEWALL SEED SLU
Propietario WIDEWALL INVERSIONES INDUSTRIALES SL
VINCULACIONES DE KNOCK TELECOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KNOCK TELECOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Zavala Emilio | Apoderado | 12/12/2013 | 30/11/2015 |
Grañana Martin Luis | Apoderado | 22/06/2009 | 30/11/2015 |
Iglesias Cagigas Roberto | Apoderado Solidario | 01/02/2010 | 30/11/2015 |
Iglesias Cagigas Roberto | Apoderado Mancomunado | 01/02/2010 | 30/11/2015 |
Ituiño Aldaiturriaga Juan Manuel | Apoderado | 01/02/2010 | 30/11/2015 |
Ormazabal Echevarria Alejandro | Apoderado | 13/10/2011 | 30/11/2015 |
Sanchez Palomo Alejandro | Apoderado | 06/03/2014 | 30/11/2015 |
WIDEWALL INVERSIONES INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 01/10/2015 | 30/11/2015 |
WIDEWALL SEED SLU | Administrador Unico | 28/06/2013 | 30/11/2015 |
Zabalgogeazcoa Burgos Fernando | Representante | 28/06/2013 | 30/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KNOCK TELECOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 66, S 8, H TO 18232, I/A 34 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 66, S 8, H TO 18232, I/A 34 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 66, S 8, H TO 18232, I/A 33 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 207, S 8, H TO 18232, I/A 32 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 206, S 8, H TO 18232, I/A 31 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-45
Capital Anterior: | 2.003.300,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.232.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 770.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 61,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 206, S 8, H TO 18232, I/A 30 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-45
Capital Anterior: | 2.010.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.003.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 206, S 8, H TO 18232, I/A 30 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-45
- CMNO DE SESEÑA S/N (SESEÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 205, S 8, H TO 18232, I/A 29 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-45
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29181 , F 118, S 8, H M 525352, I/A 4 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29181 , F 118, S 8, H M 525352, I/A 4 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28