KMG3 CORPORACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orfila, 5
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KMG3 CORPORACION SL
CIF B86160595
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 01/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bita Iurie
VINCULACIONES DE KMG3 CORPORACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KMG3 CORPORACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bita Iurie | Socio Unico | 27/04/2011 | 08/06/2022 |
Girbea Elena | Liquidador | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
Girbea Elena | Administrador Unico | 04/11/2014 | 08/06/2022 |
Sova Olesea | Apoderado | 28/04/2021 | 08/06/2022 |
Bita Iurie | Administrador Unico | 27/04/2011 | 04/11/2014 |
ACTOS BORME DE KMG3 CORPORACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 65, S 8, H M 518422, I/A 4 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 65, S 8, H M 518422, I/A 4 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 65, S 8, H M 518422, I/A 4 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 65, S 8, H M 518422, I/A 4 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- C/ ORFILA 5 Esc.2 1º 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 63, S 8, H M 518422, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 63, S 8, H M 518422, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 63, S 8, H M 518422, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 61, S 8, H M 518422, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 61, S 8, H M 518422, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Dirección:C/ VIRGEN DEL CAMINO 19 2º B (LEGANES)
Comienzo de operaciones:01/04/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1.- LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA, PARCELACION Y GESTION DE INMUEBLES, INCLUSO ACOGIENDOSE A LOS BENEFICIOS DEL REGIMEN DE PROTECCION OFICIAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28792 , F 61, S 8, H M 518422, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28