KM42 SPAIN TENERIFE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Barranco de las Torres, 10
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social KM42 SPAIN TENERIFE SL
CIF B76768977
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/05/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario KM42 SL
VINCULACIONES DE KM42 SPAIN TENERIFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KM42 SPAIN TENERIFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cicconi Michele Paolo Antonio | Apoderado | 10/11/2021 | 28/12/2023 |
KM42 SL | Socio Unico | 25/06/2018 | 28/12/2023 |
Palumbaro Massimiliano | Administrador Unico | 10/11/2021 | 28/12/2023 |
Palumbaro Massimiliano | Liquidador | 28/12/2023 | 28/12/2023 |
Palladinetti Fabrizio | Administrador Unico | 06/05/2019 | 10/11/2021 |
Franciotti Paolo | Administrador Unico | 25/06/2018 | 06/05/2019 |
ACTOS BORME DE KM42 SPAIN TENERIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 208, S 8, H TF 61173, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 208, S 8, H TF 61173, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 208, S 8, H TF 61173, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 208, S 8, H TF 61173, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-38
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 4 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 4 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
- AVDA BARRANCO DE LAS TORRES 10 - OFICINA 2A LOS OL (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
- Objeto. La sociedad tendrá por objeto la actividad principal de: La realización de análisis de mercados, redacción de plan de negocios, servicios de intermediación empresarial, gestión administrativa y el asesoramiento financiero (CNAE: 8211). Además podrá realizar las siguientes actividades: - C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
- AVDA JUAN CARLOS I 32 - CENTRO COMERCIAL BAHIA, LO (ARONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 207, S 8, H TF 61173, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-38