KITINSON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comunidad Valenciana, 4
Código Postal 30130
Municipio Beniel
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KITINSON SL
CIF B73526063
Capital Social 90000.0 Euros
Actividad Fabricación de colorantes y pigmentos
Fecha de Constitución 05/06/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KITINSON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KITINSON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Luis Riquelme Fenoll | Consejero Delegado Solidario | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Jose Luis Riquelme Fenoll | Consejero | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Jose Manuel Riquelme Ortuño | Consejero Delegado Solidario | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Jose Manuel Riquelme Ortuño | Consejero | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Jose Maria Davalos Pardo | Secretario No Consejero | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Luis Riquelme Sevilla | Presidente | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Luis Riquelme Sevilla | Consejero | 04/08/2010 | 20/01/2014 |
Luis Riquelme Sevilla | Consejero Delegado Solidario | 04/08/2010 | 24/05/2011 |
Jose Luis Riquelme Fenoll | Administrador Unico | 04/08/2010 |
ACTOS BORME DE KITINSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 29, S 8, H MU 65544, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 29, S 8, H MU 65544, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 29, S 8, H MU 65544, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
- C/ COMUNIDAD VALENCIANA 4 - POLIGONO INDUSTRIAL EL (BENIEL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 29, S 8, H MU 65544, I/A 5 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 29, S 8, H MU 65544, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-30
- Modificación de estatutos en su integridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 27, S 8, H MU 65544, I/A 3 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 27, S 8, H MU 65544, I/A 3 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-30
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 27, S 8, H MU 65544, I/A 3 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-30