KIT BALEAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RODERS - NAVE 1, POLIGONO INDUSTRIAL DE MARRAT
Código Postal 07141
Municipio Marratxí
Provincia Illes Balears
Razón Social KIT BALEAR SA
CIF A57407611
Capital Social 60528.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 07/03/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TOPFORM SL
VINCULACIONES DE KIT BALEAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIT BALEAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ardura Cepeda Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Ardura Cepeda Jose | Consejero | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Cruz Gonzalo | Secretario | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Cruz Gonzalo | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Cruz Gonzalo | Consejero | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Hrdy Daniel | Presidente | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Hrdy Daniel | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Hrdy Daniel | Consejero | 02/11/2011 | 19/01/2017 |
Garcia Hrdy Daniel | Apoderado | 19/01/2017 | |
Tegel Roche Jose Antonio | Apoderado | 19/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KIT BALEAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 108, S 8, H PM 54474, I/A 8 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 108, S 8, H PM 54474, I/A 8 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 108, S 8, H PM 54474, I/A 8 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 108, S 8, H PM 54474, I/A 8 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-07
- Extendida nota de no osbtáculos para la inscripción de la fusión en la hoja registral de la Absorbente "TOPFORM SA", del R.M. Madrid, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 108, S 8, H PM 54474, I/A Nota M (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-07
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.528,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.528,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 12, S 8, H PM 54474, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-07
Capital Anterior: | 800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 12, S 8, H PM 54474, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 12, S 8, H PM 54474, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-07
Capital Anterior: | 240.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 560.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 12, S 8, H PM 54474, I/A 6 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-07
- C/ RODERS - NAVE 1, POLIGONO INDUSTRIAL DE MARRAT (MARRATXI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 12, S 8, H PM 54474, I/A 5 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07