KIROLEAN BIZI KIROLEAN HEZI SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Auzabarri Kalea, 5
Código Postal 20560
Municipio Oñati
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KIROLEAN BIZI KIROLEAN HEZI SL
CIF B75085357
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/02/2013
Página Web www.kibihe.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KIROLEAN BIZI KIROLEAN HEZI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIROLEAN BIZI KIROLEAN HEZI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arratibel Uranga Jon | Presidente | 28/05/2014 | 19/02/2018 |
Arratibel Uranga Jon | Consejero | 28/05/2014 | 19/02/2018 |
Arratibel Uranga Jon | Tesorero | 25/03/2013 | 19/02/2018 |
Garmendia Arzalluz Joseba | Secretario | 28/05/2014 | 19/02/2018 |
Garmendia Arzalluz Joseba | Consejero | 28/05/2014 | 19/02/2018 |
Garmendia Arzalluz Joseba | Liquidador | 19/02/2018 | 19/02/2018 |
Sasiain Salaberria Julen | Consejero | 28/05/2014 | 19/02/2018 |
Aramberri Babarro Alexander | Secretario | 25/03/2013 | 28/05/2014 |
Aramberri Babarro Alexander | Consejero | 25/03/2013 | 28/05/2014 |
Arratibel Uranga Jon | Consejero | 25/03/2013 | 28/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KIROLEAN BIZI KIROLEAN HEZI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Liquidador
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 2 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 54, S 8, H SS 35300, I/A 2 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
- Creación de la página web corporativa: www.kibihe.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 52, S 8, H SS 35300, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-20
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 52, S 8, H SS 35300, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-20
Dirección:C/ AUZABARRI Nº5. (OÑATI)
Comienzo de operaciones:27/02/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:"Compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización tanto nacional como internacional al por mayor y por menor de toda clase de material deportivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 52, S 8, H SS 35300, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-20