KIRAVISION 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Cuesta de la Virgen, 13
Código Postal 28931
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Razón Social KIRAVISION 2011 SL
CIF B82696014
Nombres Anteriores
- GRUPO VELADA VISION SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KIRAVISION 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIRAVISION 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Consuegra Rodriguez De Guzman Emilia | Administrador Solidario | 21/02/2022 | 03/04/2023 |
Velada Martin Consuegra Javier | Administrador Solidario | 21/07/2011 | 03/04/2023 |
Velada Repollo Enrique | Administrador Solidario | 21/07/2011 | 21/02/2022 |
Velada Repollo Enrique | Administrador Unico | 21/07/2011 |
ACTOS BORME DE KIRAVISION 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 66, S 8, H M 267119, I/A 7 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 66, S 8, H M 267119, I/A 7 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 66, S 8, H M 267119, I/A 6 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 66, S 8, H M 267119, I/A 6 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
- C/ CUESTA DE LA VIRGEN NUMERO 13 (MOSTOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 65, S 8, H M 267119, I/A 4 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: GRUPO VELADA VISION SL
- KIRAVISION 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 65, S 8, H M 267119, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: GRUPO VELADA VISION SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 65, S 8, H M 267119, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: GRUPO VELADA VISION SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 65, S 8, H M 267119, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: GRUPO VELADA VISION SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15824 , F 65, S 8, H M 267119, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: GRUPO VELADA VISION SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28