KIGENI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aguirre Lehendakari, 11
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social KIGENI SL
CIF B95678157
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 23/02/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KIGENI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIGENI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKERLEI CENTRO DE FORMACION SL | Administrador Solidario | 14/08/2012 | 10/01/2024 |
I C BILBAO SERVICIOS LINGUISTICOS SL | Administrador Solidario | 14/08/2012 | 10/01/2024 |
Mallaviabarrena Imaz Ana Isabel | Administrador Solidario | 24/02/2012 | 10/01/2024 |
Mariti Maurizio | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
VELVET SCHOOL SL | Administrador Solidario | 14/08/2012 | 10/01/2024 |
Izuzquiza Tartas Maria Jose | Administrador Solidario | 24/02/2012 | 14/08/2012 |
Lamas Higuero Maria Purificacion | Administrador Solidario | 24/02/2012 | 14/08/2012 |
Mallabiabarrena Imaz Ana Isabel | Administrador Solidario | 14/08/2012 | |
Mariti Maurizio | Administrador Solidario | 24/02/2012 | 14/08/2012 |
Markham Scott Brian | Administrador Solidario | 24/02/2012 | 14/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KIGENI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 21, S 8, H BI 59916, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 21, S 8, H BI 59916, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 21, S 8, H BI 59916, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 21, S 8, H BI 59916, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-48
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Nombramiento, duración y prohibición de competencia.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 20, S 8, H BI 59916, I/A 2 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 20, S 8, H BI 59916, I/A 2 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 20, S 8, H BI 59916, I/A 2 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 19, S 8, H BI 59916, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
Dirección:AVDA LEHENDAKARI AGIRRE 11 1º (BILBAO)
Comienzo de operaciones:23/02/12
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios.Actividades de gestión y administración. Servicioseducativos, sanitarios de ocio y entretenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 19, S 8, H BI 59916, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48