KIC KYMEDIC SL
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 444
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KIC KYMEDIC SL
CIF B65395535
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 09/08/2010
Nombres Anteriores
- RALTS TRADE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KIC KYMEDIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIC KYMEDIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabarrocas Ortega Enrique | Administrador Unico | 23/06/2011 | 13/04/2017 |
Oliva Morente Pablo | Administrador Unico | 30/04/2011 | 23/06/2011 |
Mancebo Arqued Antonio | Administrador Unico | 30/08/2010 | 30/04/2011 |
ACTOS BORME DE KIC KYMEDIC SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 26, S 8, H B 401669, I/A 4 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Empresa: RALTS TRADE SL
- CL GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES Num.444 P.EN PT (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 26, S 8, H B 401669, I/A 3 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Empresa: RALTS TRADE SL
- KIC KYMEDIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 26, S 8, H B 401669, I/A 3 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Empresa: RALTS TRADE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 26, S 8, H B 401669, I/A 3 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Empresa: RALTS TRADE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 26, S 8, H B 401669, I/A 3 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Empresa: RALTS TRADE SL
- EL COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR,Y LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS MEDICOS SANITARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 25, S 8, H B 401669, I/A 2 (30/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: RALTS TRADE SL
- RB JOSEP MARIA JUJOL Num.31 P.1 PTA.1 (SANT JOAN DESPI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 25, S 8, H B 401669, I/A 2 (30/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: RALTS TRADE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 25, S 8, H B 401669, I/A 2 (30/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: RALTS TRADE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42091 , F 25, S 8, H B 401669, I/A 2 (30/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08